ABASOLO GALDOS ANA MARIA
Informe ejecutivo de ABASOLO GALDOS ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ABASOLO GALDOS ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIBITE SERVICIO DE MANTENIMIENTO SL | Socio Unico | 04/05/2009 | |
BIBITE SERVICIO DE MANTENIMIENTO SL | Administrador Unico | 04/05/2009 |
VINCULACIONES DE ABASOLO GALDOS ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABASOLO GALDOS ANA MARIA
Empresa: EXPOSUIZA SL
Apoderado
- Abasolo Galdos Ana Maria
- Manzanares Abasolo Jose Luis
- Manzanares Abasolo Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5227 , F 59, S 8, H SE 52077, I/A 33 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-41
Empresa: FRATERNITAS TRES SL
Administrador Unico
- Abasolo Galdos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5353 , F 96, S 8, H SE 89144, I/A 7 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-41
Empresa: FRATERNITAS TRES SL
Administrador Unico
- Abasolo Galdos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5353 , F 94, S 8, H SE 89144, I/A 3 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-41
Empresa: AYESA INVERSIONES SL
Apoderado
- Abasolo Galdos Ana Maria
- Candau Garcia Ignacio
- Revuelta Atienza Jose
- Revuelta Atienza Jose
- Revuelta Atienza Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5178 , F 73, S 8, H SE 16001, I/A 27 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-41
Empresa: EXPOSUIZA SL
Consejero
- Abasolo Galdos Ana Maria
- Fernandez Cantillana Rafael
- Manzanares Abasolo Jose Luis
- Manzanares Abasolo Maria Aranzazu
Presidente
- Abasolo Galdos Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5227 , F 56, S 8, H SE 52077, I/A 25 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-41
Empresa: AYESASUIZA SL
Apoderado
- Abasolo Galdos Ana Maria
- Manzanares Abasolo Jose Luis
- Manzanares Abasolo Maria Aranzazu
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3664 , F 185, S 8, H SE 52077, I/A 15 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-99-41
Empresa: AYESASUIZA SL
Consejero
Presidente
- Abasolo Galdos Ana Maria
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3664 , F 180, S 8, H SE 52077, I/A 10 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-41
Empresa: ACT SISTEMAS SL
Consejero
- Abasolo Galdos Ana Maria
- Gomez Lledo Francisco
- Manzanares Abasolo Jose Luis
- Manzanares Abasolo Maria Aranzazu
- Manzanares Japon Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3805 , F 218, S 8, H SE 2506, I/A 44 (27/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-41
Empresa: BIBITE SERVICIO DE MANTENIMIENTO SL
Administrador Unico
- Abasolo Galdos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5078 , F 217, S 8, H SE 82652, I/A 1 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-41
Empresa: BIBITE SERVICIO DE MANTENIMIENTO SL
Socio Único
- Abasolo Galdos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5078 , F 217, S 8, H SE 82652, I/A 1 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-41
Información de ABASOLO GALDOS ANA MARIA
Mostramos los datos de ABASOLO GALDOS ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABASOLO GALDOS ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos