ABASCAL DE DIEGO JUAN BOSCO
Informe ejecutivo de ABASCAL DE DIEGO JUAN BOSCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ABASCAL DE DIEGO JUAN BOSCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREEN FIELD SL | Administrador Solidario | 17/09/2024 | |
SUMINISTROS Y SERVICIOS AGRICOLAS DEL CONDADO SL | Administrador Solidario | 13/04/2023 | |
BOSCO ABASCAL SL | Administrador Mancomunado | 17/05/2021 | |
AGRO ABASCAL SL | Administrador Mancomunado | 11/05/2021 |
VINCULACIONES DE ABASCAL DE DIEGO JUAN BOSCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABASCAL DE DIEGO JUAN BOSCO
Empresa: GREEN FIELD SL
Administrador Solidario
- Abascal De Diego Antonio
- Abascal De Diego Juan Bosco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE145925, I/A 1 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-41
Administrador Solidario
- Abascal De Diego Antonio
- Abascal De Diego Juan Bosco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 637 , F 211, S 8, H H 482, I/A 7 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-21
Empresa: BOSCO ABASCAL SL
Administrador Mancomunado
- Abascal De Diego Juan Bosco
- Abascal Romero Juan Bosco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1074, L 204, F 175, S 8, H SE 8574, I/A 6 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-41
Empresa: AGRO ABASCAL SL
Administrador Mancomunado
- Abascal De Diego Antonio
- Abascal De Diego Juan Bosco
- Abascal Romero Juan Bosco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7042 , F 146, S 8, H SE130039, I/A 1 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-41
Información de ABASCAL DE DIEGO JUAN BOSCO
Mostramos los datos de ABASCAL DE DIEGO JUAN BOSCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABASCAL DE DIEGO JUAN BOSCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos