ABARCA CORRALES MARTA
Informe ejecutivo de ABARCA CORRALES MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE ABARCA CORRALES MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PETROLEUM OIL & GAS ESPAÑA SA | Apoderado | 17/12/2015 |
VINCULACIONES DE ABARCA CORRALES MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABARCA CORRALES MARTA
Empresa: PETROLEUM OIL & GAS ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Abarca Corrales Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33111 , F 54, S 8, H M 196579, I/A 95 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-28
Empresa: NATURGY ALMACENAMIENTOS ANDALUCIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Abarca Corrales Marta
- Abarca Corrales Marta
- Diaz De Teran Lopez Maria
- Gallego Piñera Javier
- Gallego Piñera Javier
- Gomez Febrel Baltasar
- Gomez Febrel Baltasar
- Matesanz Muñoz Julio
- Ortiz Perdices Ignacio
- Saenz Mendez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6007 , F 224, S 8, H SE 90857, I/A 36 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-41
Empresa: NEDGIA CEGAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Abarca Corrales Marta
- Bonet Peiro Ernesto
- Cepeda Morras Javier
- Fernandez Alvarez Covadonga
- Jimenez Tasende Sara
- Lafuente Cubillo Ana Isabel
- Lopez Garcia De La Riva Ivan
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Gutierrez Esther
- Pedrajas Moreno Abdon
- Perez Gutierrez Alejandra
- Solano Costa Saturnino
- Zugasti Gila Miguel Angel
Apoderado
- Castillo Catalan Jose Vicente
- Castillo Catalan Jose Vicente
- Cubel Alarcon Nuria
- Egea Krauel Jose Maria
- Egea Krauel Jose Maria
- Embuena Perez Ramiro
- Esplugues Tormo Jose Vicente
- Garcia Valera Francisco
- Giner Cardo Juan
- Giner Cardo Juan
- Jimenez Tasende Sara
- Lopez Morte Celestina
- Martinez Criado Sara
- Romagosa Clariana Jorge
- Santalo Lluch Josep
- Sola Sugranyes Marti
- Vallejo Labrador Raquel
- Vicedo Mira Carmen
- Zugasti Gila Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6369, L 3674, F 179, S 8, H V 24907, I/A 314 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-46
Empresa: NEDGIA ANDALUCIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abad Camacho Pedro
- Abad Camacho Pedro
- Abarca Corrales Marta
- Abarca Corrales Marta
- Aller Blanco Miguel Angel
- Belda Blanco Antonio
- Belda Blanco Antonio
- Blanco Belda Severiano
- Garces Silva Enrique
- Garces Silva Enrique
- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA
- Herrera Garcia Francisco
- Jimenez Tasende Sara
- Josep Isern Sitja
- Leal Bonmati Carlos
- Leal Bonmati Carlos
- Leal Bonmati Jose Luis
- Leal Bonmati Jose Luis
- Martin Reyes Diego
- Martin Reyes Diego
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Morillo Gotor Andres
- Morillo Gotor Andres
- Romagosa Clariana Jorge
- Sabater Dengra Rosa
- Sabater Dengra Rosa
- Santalo Lluch Josep
- Santalo Lluch Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6694 , F 17, S 8, H SE 6468, I/A 307 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-41
Empresa: NEDGIA CASTILLA-LA MANCHA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Abarca Corrales Marta
- Abarca Corrales Marta
- Belsue Cantero Marta
- Benimeli Ruiz Rocio
- Cepeda Morras Javier
- Del Pozo Riaño Carlos
- Esteban Villar Jose Luis
- Gallego Piñera Javier
- Garcia Maeso Manuel
- Gutierrez Pascual Rafael
- Jimenez Tasende Sara
- Llorente Herrero David
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Garcia Fernando
- Martinez Garcia Fernando
- Millan Jaro Angel Luis
- Ortiz Hernandez Carmen
- Pelaez Bocos Jose Antonio
- Perez Perez Ana Isabel
- San Juan Manzano Rosa Maria
- Sanchez Ruiz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1675 , F 217, S 8, H TO 14104, I/A 210 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-45
Empresa: PETROLEUM OIL & GAS ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Abarca Corrales Marta
- Quesada Morales Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33111 , F 46, S 8, H M 196579, I/A 81 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-28
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33824 , F 42, S 8, H M 608690, I/A 3 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
Apoderado Solidario
- Abarca Corrales Marta
- Gallego Piñera Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6007 , F 22, S 8, H SE 90857, I/A 11 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-41
Empresa: GAS NATURAL EXPLORACION SL
Apoderado Solidario
- Abarca Corrales Marta
- Gallego Piñera Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40936 , F 66, S 8, H B 316937, I/A 28 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-08
Empresa: PETROLEUM OIL & GAS ESPAÑA SA
Apoderado
- Abarca Corrales Marta
- Gallego Piñera Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33111 , F 41, S 8, H M 196579, I/A 64 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-28
VER MAS ACTOS
Información de ABARCA CORRALES MARTA
Mostramos los datos de ABARCA CORRALES MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABARCA CORRALES MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos