ABANDO VILLANUEVA MANUEL
Informe ejecutivo de ABANDO VILLANUEVA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ABANDO VILLANUEVA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVA EREBA SL | Administrador Unico | 13/07/2021 | |
NUEVA EREBA SL | Socio Unico | 13/07/2021 | |
NEKEL ALQUILERES Y TRANSPORTES SL | Socio Unico | 25/06/2013 |
VINCULACIONES DE ABANDO VILLANUEVA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABANDO VILLANUEVA MANUEL
Empresa: NUEVA EREBA SL
Socio Único
- Abando Villanueva Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 7, S 8, H S 29887, I/A 4 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-39
Empresa: NUEVA EREBA SL
Administrador Unico
- Abando Villanueva Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 6, S 8, H S 29887, I/A 3 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-39
Empresa: HERMANOS ABANDO VILLANUEVA SL
Administrador Unico
- Abando Villanueva Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 726 , F 8, S 8, H S 11699, I/A B (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-39
Empresa: NEKEL ALQUILERES Y TRANSPORTES SL
Socio Único
- Abando Villanueva Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 114, S 8, H S 27779, I/A 3 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-39
Empresa: HERMANOS ABANDO VILLANUEVA SL
Administrador Unico
- Abando Villanueva Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 726 , F 7, S 8, H S 11699, I/A 8 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-39
Información de ABANDO VILLANUEVA MANUEL
Mostramos los datos de ABANDO VILLANUEVA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABANDO VILLANUEVA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos