ABALOS MARTINEZ AMAGOYA MARIA
Informe ejecutivo de ABALOS MARTINEZ AMAGOYA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ABALOS MARTINEZ AMAGOYA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIDENOR ACEROS ESPECIALES SL | Apoderado | 18/05/2023 | |
ERRECALEOR GESTION SL | Secretario | 05/10/2021 | |
ERRECALEOR GESTION SL | Apoderado | 05/10/2021 | |
ERRECALEOR GESTION SL | Consejero | 05/10/2021 | |
CALIBRADOS DE PRECISION SA | Apoderado Solidario | 06/07/2018 | |
SIDENOR ACEROS ESPECIALES SL | Apoderado | 07/04/2011 |
VINCULACIONES DE ABALOS MARTINEZ AMAGOYA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABALOS MARTINEZ AMAGOYA MARIA
Empresa: SIDENOR ACEROS ESPECIALES SL
Apoderado
- Abalos Martinez Amagoya Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5462 , F 117, S 8, H BI 64312, I/A 44 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-48
Empresa: ERRECALEOR GESTION SL
Apoderado
- Abalos Martinez Amagoya Maria
Consejero
- Abalos Martinez Amagoya Maria
Secretario
- Abalos Martinez Amagoya Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1057 , F 19, S 8, H VI 8945, I/A 4 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-01
Empresa: CALIBRADOS DE PRECISION SA
Apoderado Solidario
- Abalos Martinez Amagoya Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44684 , F 188, S 8, H B 66754, I/A 64 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-08
Empresa: SIDENOR CALIBRADOS SL
Apoderado
- Abalos Martinez Amagoya Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 12, S 8, H VI 14484, I/A 57 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-01
Empresa: SIDENOR INDUSTRIAL SL
Apoderado
- Abalos Martinez Amagoya Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1410 , F 102, S 8, H VI 6842, I/A 64 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-01
Información de ABALOS MARTINEZ AMAGOYA MARIA
Mostramos los datos de ABALOS MARTINEZ AMAGOYA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABALOS MARTINEZ AMAGOYA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos