ABALO RAMOS JOSE
Informe ejecutivo de ABALO RAMOS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ABALO RAMOS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSE ABALO INVERSIONES SL | Administrador Unico | 28/04/2010 | |
LA BRIOCHE ASTUR SL | Socio Unico | 10/11/2009 |
VINCULACIONES DE ABALO RAMOS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABALO RAMOS JOSE
Empresa: CRISOL PECUÑA SL
Administrador Unico
- Abalo Ramos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 64, S 8, H AS 48950, I/A 4 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-33
Empresa: CRISOL PECUÑA SL
Socio Único
- Abalo Ramos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 64, S 8, H AS 48950, I/A 3 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-33
Empresa: CRISOL PECUÑA SL
Administrador Unico
- Abalo Ramos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 59, S 8, H AS 48950, I/A 1 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-33
Empresa: CRISOL PECUÑA SL
Socio Único
- Abalo Ramos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 59, S 8, H AS 48950, I/A 1 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-33
Empresa: JOSE ABALO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Abalo Ramos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3840 , F 11, S 8, H AS 41070, I/A 1 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-33
Empresa: JOSE ABALO INVERSIONES SL
Socio Único
- Abalo Ramos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3840 , F 11, S 8, H AS 41070, I/A 1 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-33
Empresa: LA BRIOCHE ASTUR SL
Administrador Unico
- Abalo Ramos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3815 , F 212, S 8, H AS 40411, I/A 3 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-33
Empresa: LA BRIOCHE ASTUR SL
Administrador Unico
- Abalo Ramos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3815 , F 210, S 8, H AS 40411, I/A 1 (10/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-33
Empresa: LA BRIOCHE ASTUR SL
Socio Único
- Abalo Ramos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3815 , F 210, S 8, H AS 40411, I/A 1 (10/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-33
Información de ABALO RAMOS JOSE
Mostramos los datos de ABALO RAMOS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABALO RAMOS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos