ABAL BARREIRO VICTOR MANUEL
Informe ejecutivo de ABAL BARREIRO VICTOR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ABAL BARREIRO VICTOR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVITUR AROUSA SL | Liquidador Unico | 14/10/2014 | 08/01/2016 |
SERVITUR AROUSA SL | Administrador Unico | 14/10/2014 | |
TOURS RIAS BAIXAS SL | Administrador Mancomunado | 23/03/2010 | 06/09/2012 |
VINCULACIONES DE ABAL BARREIRO VICTOR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABAL BARREIRO VICTOR MANUEL
Empresa: SERVITUR AROUSA SL
Liquidador Unico
- Abal Barreiro Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2715, L 2715, F 31, S 8, H PO 30281, I/A 3 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-36
Empresa: SERVITUR AROUSA SL
Liquidador Unico
- Abal Barreiro Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2715, L 2715, F 31, S 8, H PO 30281, I/A 2 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-36
Empresa: SERVITUR AROUSA SL
Administrador Unico
- Abal Barreiro Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2715, L 2715, F 31, S 8, H PO 30281, I/A 2 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-36
Empresa: TOURS RIAS BAIXAS SL
Administrador Mancomunado
- Abal Barreiro Victor Manuel
- Cardalda Fernandez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3616, L 3616, F 41, S 8, H PO 49294, I/A 3 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-181-36
Empresa: TOURS RIAS BAIXAS SL
Administrador Mancomunado
- Abal Barreiro Victor Manuel
- Cardalda Fernandez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3616, L 3616, F 40, S 8, H PO 49294, I/A 1 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-36
Información de ABAL BARREIRO VICTOR MANUEL
Mostramos los datos de ABAL BARREIRO VICTOR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABAL BARREIRO VICTOR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos