ABAL BARAJAS MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de ABAL BARAJAS MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ABAL BARAJAS MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLIVING15 SL | Apoderado | 29/12/2015 | |
IAONEL SL | Apoderado | 29/12/2015 | |
NEPROMAZ SL | Apoderado | 29/12/2015 | |
MIGUEL IMAZ SA | Apoderado | 28/12/2015 | |
MIGUEL IMAZ SA | Apoderado Solidario | 25/09/2013 |
VINCULACIONES DE ABAL BARAJAS MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABAL BARAJAS MARIA ANGELES
Empresa: MIGUEL IMAZ SA
Apoderado
- Abal Barajas Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1063 , F 223, S 8, H SS 1634, I/A 27 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-8-20
Empresa: NEPROMAZ SL
Apoderado
- Abal Barajas Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2712 , F 220, S 8, H SS 37637, I/A 2 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-8-20
Empresa: IAONEL SL
Apoderado
- Abal Barajas Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 126, S 8, H SS 25647, I/A 5 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-8-20
Empresa: IAONEL SL
Administrador Solidario
- Abal Barajas Maria Angeles
- Imaz Odriozola Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 126, S 8, H SS 25647, I/A 4 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-8-20
Empresa: CLIVING15 SL
Apoderado
- Abal Barajas Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2695 , F 87, S 8, H SS 37478, I/A 4 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-8-20
Empresa: CLIVING15 SL
Administrador Solidario
- Abal Barajas Maria Angeles
- Imaz Odriozola Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2695 , F 87, S 8, H SS 37478, I/A 3 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-8-20
Empresa: CLIVING15 SL
Administrador Solidario
- Abal Barajas Maria Angeles
- Imaz Odriozola Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2695 , F 84, S 8, H SS 37478, I/A 1 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-20
Empresa: MIGUEL IMAZ SA
Apoderado Solidario
- Abal Barajas Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1063 , F 221, S 8, H SS 1634, I/A 22 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-20
Información de ABAL BARAJAS MARIA ANGELES
Mostramos los datos de ABAL BARAJAS MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABAL BARAJAS MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos