ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA
Informe ejecutivo de ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERRODELIX SL | Administrador Mancomunado | 26/04/2023 |
VINCULACIONES DE ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA
Empresa: CERROSERO SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Abajo Alcalde Carlos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 405087, I/A 3 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-28
Administrador Solidario
- Abajo Alcalde Carlos Maria
- Abajo Alcalde Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18052 , F 183, S 8, H M 312169, I/A 3 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Empresa: CERRODELIX SL
Administrador Mancomunado
- Abajo Alcalde Carlos Maria
- Santos Martinez De Azcoitia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45097 , F 150, S 8, H M 793663, I/A 1 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-28
Empresa: INMOBOSS GESTION INMOBILIARIA SL
Liquidador
- Abajo Alcalde Carlos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21058 , F 175, S 8, H M 373657, I/A 5 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Empresa: INMOBOSS GESTION INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
Representante
- Abajo Alcalde Carlos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21058 , F 175, S 8, H M 373657, I/A 5 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Liquidador
- Abajo Alcalde Carlos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6320 , F 100, S 8, H M 103027, I/A 6 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-28
Administrador Solidario
- Abajo Alcalde Carlos Maria
- Tejada Alamo Asterio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6320 , F 100, S 8, H M 103027, I/A 6 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-28
Empresa: OFIUCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SL
Liquidador
- Abajo Alcalde Carlos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20881 , F 156, S 8, H M 370188, I/A 5 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-28
Empresa: OFIUCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Abajo Alcalde Carlos Maria
- Tejada Alamo Asterio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20881 , F 156, S 8, H M 370188, I/A 5 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-28
Empresa: ABAJO MANZANO SL
Administrador Solidario
Representante
- Abajo Alcalde Carlos Maria
- Manzano Rodriguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19233 , F 183, S 8, H M 336802, I/A 5 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-28
VER MAS ACTOS
Información de ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA
Mostramos los datos de ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos