ABADIE MUÑOZ MARIA ELENA
Informe ejecutivo de ABADIE MUÑOZ MARIA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ABADIE MUÑOZ MARIA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AKO MARKETING SL | Apoderado | 01/08/2023 | |
VERSIA CYBER SHIELD SL | Apoderado | 08/04/2019 | |
VERSIA TECNOLOGIAS EMERGENTES SL | Apoderado | 08/04/2019 | |
VERSIA PROCESOS OPERATIVOS SL | Apoderado | 23/10/2009 | |
SOLVENTIC SOLUCIONES EFICIENTES SL | Apoderado | 23/10/2009 |
VINCULACIONES DE ABADIE MUÑOZ MARIA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABADIE MUÑOZ MARIA ELENA
Empresa: AKO MARKETING SL
Apoderado
- Abadie Muñoz Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5168 , F 166, S 8, H BI 57494, I/A 9 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-48
Empresa: VERSIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4519 , F 46, S 8, H BI 41702, I/A 10 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-48
Empresa: VERSIA TECNOLOGIAS EMERGENTES SL
Apoderado
- Abadie Muñoz Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5746 , F 210, S 8, H BI 71008, I/A 2 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-48
Empresa: VERSIA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO SL
Apoderado
- Abadie Muñoz Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5812 , F 51, S 8, H BI 72388, I/A 2 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-48
Empresa: OTIPE DE NEGOCIO SL
Apoderado
- Abadie Muñoz Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5078 , F 7, S 8, H BI 55296, I/A 2 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-48
Empresa: VERLAR SL
Apoderado
- Abadie Muñoz Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5050 , F 224, S 8, H BI 54878, I/A 3 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-48
Información de ABADIE MUÑOZ MARIA ELENA
Mostramos los datos de ABADIE MUÑOZ MARIA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABADIE MUÑOZ MARIA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos