ABADAL FITE BLAI
Informe ejecutivo de ABADAL FITE BLAI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ABADAL FITE BLAI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PANIFICADORA BAGES SA | Administrador Unico | 08/02/2019 | |
IMMOBLES ABA SL | Administrador Unico | 04/03/2009 | |
FORN DE CABRIANES SL | Administrador Unico | 04/03/2009 |
VINCULACIONES DE ABADAL FITE BLAI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABADAL FITE BLAI
Empresa: PANIFICADORA BAGES SA
Administrador Unico
- Abadal Fite Blai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21073 , F 206, S 8, H B 16233, I/A 28 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-08
Empresa: PANIFICADORA BAGES SA
Administrador Unico
- Abadal Fite Blai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21073 , F 205, S 8, H B 16233, I/A 27 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-08
Empresa: PANIFICADORA BAGES SA
Administrador Unico
- Abadal Fite Blai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21073 , F 205, S 8, H B 16233, I/A 27 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-08
Empresa: OBRA LLAR 2000 SL
Administrador Unico
- Abadal Fite Blai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41960 , F 72, S 8, H B 145019, I/A 12 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-08
Empresa: SISMIC BCN SL
Liquidador
- Abadal Fite Blai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36700 , F 196, S 8, H B 283282, I/A 4 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-08
Empresa: SISMIC BCN SL
Administrador Unico
- Abadal Fite Blai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36700 , F 196, S 8, H B 283282, I/A 4 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-08
Empresa: OBRA LLAR 2000 SL
Administrador Unico
- Abadal Fite Blai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28977 , F 46, S 8, H B 145019, I/A 8 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-08
Empresa: PANIFICADORA BAGES SA
Administrador Unico
- Abadal Fite Blai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21073 , F 203, S 8, H B 16233, I/A 23 (02/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-08
Empresa: FORN DE CABRIANES SL
Administrador Unico
- Abadal Fite Blai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39912 , F 51, S 8, H B 125681, I/A 14 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-08
Empresa: IMMOBLES ABA SL
Administrador Unico
- Abadal Fite Blai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40612 , F 105, S 8, H B 369311, I/A 2 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-08
Información de ABADAL FITE BLAI
Mostramos los datos de ABADAL FITE BLAI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABADAL FITE BLAI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos