ABAD TARIN BEATRIZ
Informe ejecutivo de ABAD TARIN BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ABAD TARIN BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDIO LORCA TRES SL | Administrador Solidario | 12/01/2024 | |
CINEMA FOOD SL | Administrador Solidario | 30/06/2023 | |
GOOD CINEMA SL | Administrador Solidario | 12/04/2012 | 29/06/2023 |
CENA DE CINE SL | Administrador Solidario | 21/05/2015 | 29/06/2023 |
VINCULACIONES DE ABAD TARIN BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABAD TARIN BEATRIZ
Empresa: ESTUDIO LORCA TRES SL
Administrador Solidario
- Abad Tarin Beatriz
- Sanchez Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6433, L 3738, F 125, S 8, H V 67783, I/A 5 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-46
Empresa: CINEMA FOOD SL
Administrador Solidario
- Abad Tarin Beatriz
- Sanchez Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8840, L 6126, F 147, S 8, H V 127383, I/A 3 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-46
Empresa: GOOD CINEMA SL
Administrador Solidario
- Abad Tarin Beatriz
- Sanchez Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9457, L 6739, F 179, S 8, H V 148081, I/A 3 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-46
Empresa: CENA DE CINE SL
Administrador Solidario
- Abad Tarin Beatriz
- Sanchez Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9963, L 7245, F 95, S 8, H V 165336, I/A 4 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-46
Empresa: CENA DE CINE SL
Administrador Solidario
- Abad Tarin Beatriz
- Sanchez Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9963, L 7245, F 93, S 8, H V 165336, I/A 1 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-46
Empresa: GOOD CINEMA SL
Administrador Solidario
- Abad Tarin Beatriz
- Sanchez Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9457, L 6739, F 178, S 8, H V 148081, I/A 1 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-46
Información de ABAD TARIN BEATRIZ
Mostramos los datos de ABAD TARIN BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABAD TARIN BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos