ABAD SIERRA IGNACIO
Informe ejecutivo de ABAD SIERRA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ABAD SIERRA IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEW PROYECTS ENGINNERING SL | Administrador Mancomunado | 18/09/2024 | |
TECHNICAL SYSTEMS OF THE ENVELOPE SL | Administrador Mancomunado | 10/05/2022 | |
T MAINTENANCE AND ASSEMBLIES SL | Administrador Unico | 21/01/2021 | |
T MAINTENANCE AND ASSEMBLIES SL | Socio Unico | 21/01/2021 | |
BELL BROS FARMING SL | Socio Unico | 11/11/2020 | |
BELL BROS FARMING SL | Administrador Unico | 11/11/2020 | |
TECNYDECK 2012 SL | Socio Unico | 26/09/2017 | |
TECNYDECK 2012 SL | Administrador Unico | 20/06/2016 | |
LAGO BLANCO 2012 SL | Administrador Unico | 26/02/2016 | |
DESARROLLOS IGF 2012 SL | Administrador Unico | 29/12/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ABAD SIERRA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABAD SIERRA IGNACIO
Empresa: NEW PROYECTS ENGINNERING SL
Administrador Mancomunado
- Abad Sierra Ignacio
- Lopez Fernandez Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 220700, I/A 1 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-46
Empresa: TECHNICAL SYSTEMS OF THE ENVELOPE SL
Administrador Mancomunado
- Abad Sierra Ignacio
- Souto Paez Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3785 , F 43, S 8, H C 61980, I/A 1 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-15
Empresa: DESARROLLOS DEL VALLE EDELWEIS SL
Administrador Unico
- Abad Sierra Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4275 , F 120, S 8, H Z 62591, I/A 2 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-50
Empresa: DESARROLLOS DEL VALLE EDELWEIS SL
Administrador Solidario
- Abad Sierra Ignacio
- Viñuales Miralles Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4275 , F 120, S 8, H Z 62591, I/A 2 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-50
Empresa: DESARROLLOS DEL VALLE EDELWEIS SL
Socio Único
- Abad Sierra Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4275 , F 120, S 8, H Z 62591, I/A 2 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-50
Empresa: BELL BROS FARMING SL
Administrador Unico
- Abad Sierra Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654 , F 31, S 8, H HU 13335, I/A 2 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-22
Empresa: BELL BROS FARMING SL
Administrador Solidario
- Abad Sierra Alberto
- Abad Sierra Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654 , F 31, S 8, H HU 13335, I/A 2 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-22
Empresa: BELL BROS FARMING SL
Socio Único
- Abad Sierra Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654 , F 31, S 8, H HU 13335, I/A 2 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-22
Empresa: BELL BROS FARMING SL
Administrador Solidario
- Abad Sierra Alberto
- Abad Sierra Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654 , F 30, S 8, H HU 13335, I/A 1 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-22
Empresa: TECNYDECK 2012 SL
Socio Único
- Abad Sierra Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3883 , F 125, S 8, H Z 52629, I/A 5 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-50
VER MAS ACTOS
Información de ABAD SIERRA IGNACIO
Mostramos los datos de ABAD SIERRA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABAD SIERRA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos