ABAD SANTIAGO ALBERTO
Informe ejecutivo de ABAD SANTIAGO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ABAD SANTIAGO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOTOVOLTAICAS VALLEJO ONTECILLA SL | Apoderado | 20/12/2023 | |
FOTOVOLTAICA CUATRO VIENTOS SL | Apoderado | 15/12/2021 | |
FOTOVOLTAICA EL SOL ME JUBILA SL | Administrador Unico | 26/10/2021 | |
INEKYA INGENIERIA SL | Apoderado | 17/08/2021 |
VINCULACIONES DE ABAD SANTIAGO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABAD SANTIAGO ALBERTO
Empresa: FOTOVOLTAICAS VALLEJO ONTECILLA SL
Apoderado
- Abad Santiago Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1298 , F 162, S 8, H S 36989, I/A 3 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-39
Empresa: FOTOVOLTAICA CUATRO VIENTOS SL
Apoderado
- Abad Santiago Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1231 , F 160, S 8, H S 34668, I/A 4 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-39
Empresa: FOTOVOLTAICA EL SOL ME JUBILA SL
Administrador Unico
- Abad Santiago Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1260 , F 93, S 8, H S 35618, I/A 1 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-39
Empresa: INEKYA INGENIERIA SL
Apoderado
- Abad Santiago Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1158 , F 201, S 8, H S 31858, I/A 7 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-39
Información de ABAD SANTIAGO ALBERTO
Mostramos los datos de ABAD SANTIAGO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABAD SANTIAGO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos