ABAD ROMERO BEATRIZ
Informe ejecutivo de ABAD ROMERO BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ABAD ROMERO BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALDI MASQUEFA SUPERMERCADOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/07/2015 | 16/06/2017 |
ALDI MASQUEFA SUPERMERCADOS SL | Apoderado Solidario | 16/12/2016 | 16/06/2017 |
ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS SL | Apoderado Solidario | 22/02/2013 | 04/12/2015 |
ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS SL | Apoderado Mancomunado | 22/02/2013 | 04/12/2015 |
VINCULACIONES DE ABAD ROMERO BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABAD ROMERO BEATRIZ
Empresa: ALDI MASQUEFA SUPERMERCADOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abad Romero Beatriz
Apoderado Solidario
- Abad Romero Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45669 , F 73, S 8, H B 296033, I/A 136 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-08
Empresa: ALDI MASQUEFA SUPERMERCADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43005 , F 225, S 8, H B 296033, I/A 127 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-08
Empresa: ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS SL
Apoderado Mancomunado
- Abad Romero Beatriz
- Roma Dominguez Alba
Apoderado Solidario
- Abad Romero Beatriz
- Roma Dominguez Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3679 , F 192, S 8, H A 88531, I/A 50 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-03
Empresa: ALDI MASQUEFA SUPERMERCADOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abad Romero Beatriz
- Arbones Fincias Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43005 , F 220, S 8, H B 296033, I/A 109 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-08
Empresa: ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS SL
Apoderado Mancomunado
- Abad Romero Beatriz
- Gonzalez De La Rosa Laura
- Utrillas Esteban Ramon Ignacio
Apoderado Solidario
- Abad Romero Beatriz
- Gonzalez De La Rosa Laura
- Utrillas Esteban Ramon Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3447 , F 104, S 8, H A 88531, I/A 34 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-03
Información de ABAD ROMERO BEATRIZ
Mostramos los datos de ABAD ROMERO BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABAD ROMERO BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos