ABAD NAVARRO ENCARNACION
Informe ejecutivo de ABAD NAVARRO ENCARNACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ABAD NAVARRO ENCARNACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIOWORLD IBERICA SL | Administrador Solidario | 25/09/2024 |
VINCULACIONES DE ABAD NAVARRO ENCARNACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABAD NAVARRO ENCARNACION
Empresa: BIOWORLD IBERICA SL
Administrador Solidario
- Abad Navarro Encarnacion
- Alves Gabirro Carlos Edgar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 62092, I/A 1 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-190-04
Administrador Unico
- Abad Navarro Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 79, S 8, H AL 22385, I/A 5 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-98-04
Administrador Unico
- Abad Navarro Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 79, S 8, H AL 22385, I/A 4 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-04
Administrador Solidario
- Abad Navarro Encarnacion
- Lopez Garcia Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 79, S 8, H AL 22385, I/A 4 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-04
Información de ABAD NAVARRO ENCARNACION
Mostramos los datos de ABAD NAVARRO ENCARNACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABAD NAVARRO ENCARNACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos