ABAD MORAL MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de ABAD MORAL MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ABAD MORAL MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LARCU SL | Administrador Unico | 18/08/2022 | |
LARCUVISION SL | Socio Unico | 13/02/2020 | |
LARCUVISION SL | Administrador Unico | 13/02/2020 | |
INFORMATICA OPTICA Y SOLUCIONES SL | Administrador Unico | 18/10/2013 |
VINCULACIONES DE ABAD MORAL MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABAD MORAL MARIA DEL CARMEN
Empresa: LARCU SL
Administrador Unico
- Abad Moral Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8506 , F 149, S 8, H M 137056, I/A 11 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-28
Empresa: INFORMATICA Y SOLUCIONES ISJ3 SL
Liquidador
- Abad Moral Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20824 , F 148, S 8, H M 369133, I/A 5 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
Empresa: INFORMATICA Y SOLUCIONES ISJ3 SL
Administrador Unico
- Abad Moral Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20824 , F 148, S 8, H M 369133, I/A 5 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
Empresa: F12 INFORMATICA SL
Liquidador
- Abad Moral Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26117 , F 27, S 8, H M 470771, I/A 2 (21/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-28
Empresa: F12 INFORMATICA SL
Administrador Unico
- Abad Moral Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26117 , F 27, S 8, H M 470771, I/A 2 (21/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-28
Empresa: LARCUVISION SL
Administrador Unico
- Abad Moral Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11888 , F 167, S 8, H M 186696, I/A 5 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-28
Empresa: LARCUVISION SL
Socio Único
- Abad Moral Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11888 , F 167, S 8, H M 186696, I/A 4 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-28
Liquidador
- Abad Moral Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22307 , F 195, S 8, H M 398286, I/A 3 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-28
Administrador Unico
- Abad Moral Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22307 , F 195, S 8, H M 398286, I/A 3 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-28
Empresa: INFORMATICA Y SOLUCIONES ISJ3 SL
Administrador Unico
- Abad Moral Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20824 , F 148, S 8, H M 369133, I/A 4 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-28
VER MAS ACTOS
Información de ABAD MORAL MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de ABAD MORAL MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABAD MORAL MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos