ABAD LARRIBA JORGE
Informe ejecutivo de ABAD LARRIBA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ABAD LARRIBA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUINTA AGROPECUARIA SA | Administrador Solidario | 20/11/2014 | |
LOS PARRALES SA | Administrador Unico | 22/04/2013 | |
AGROPECUARIA LEZAMAR SA | Consejero Delegado Solidario | 27/11/2008 | |
AGROPECUARIA LEZAMAR SA | Vicesecret. | 27/11/2008 | |
AGROPECUARIA LEZAMAR SA | Consejero | 27/11/2008 |
VINCULACIONES DE ABAD LARRIBA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABAD LARRIBA JORGE
Empresa: JAM INVESTORS SL
Administrador Solidario
- Abad Larriba Jorge
- Abad Martin Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37805 , F 61, S 8, H M 673442, I/A 4 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-28
Empresa: JAM INVESTORS SL
Administrador Solidario
- Abad Larriba Jorge
- Abad Martin Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37805 , F 61, S 8, H M 673442, I/A 3 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-28
Empresa: JAM INVESTORS SL
Administrador Unico
- Abad Larriba Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37805 , F 61, S 8, H M 673442, I/A 3 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-28
Empresa: JAM INVESTORS SL
Administrador Unico
- Abad Larriba Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37805 , F 59, S 8, H M 673442, I/A 1 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
Empresa: QUINTA AGROPECUARIA SA
Administrador Solidario
- Abad Larriba Jorge
- Abad Lezcano Alberto Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6559 , F 198, S 8, H M 106755, I/A 12 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-28
Empresa: QUINTA AGROPECUARIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Abad Larriba Jorge
- Abad Lezcano Alberto Miguel
Consejero
- Abad Larriba Jorge
- Abad Lezcano Alberto Miguel
- Abad Sadaba Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6559 , F 198, S 8, H M 106755, I/A 12 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-28
Empresa: LOS PARRALES SA
Administrador Unico
- Abad Larriba Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220 , F 179, S 8, H GU 211, I/A 10 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-19
Empresa: QUINTA SAN JOSE SL
Administrador Unico
- Abad Larriba Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9520 , F 12, S 8, H M 153020, I/A B (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-28
Empresa: AGROPECUARIA LEZAMAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Abad Larriba Jorge
- Abad Sabada Alberto
Consejero
- Abad Larriba Jorge
- Abad Sabada Alberto
- Lezcano Quiles Maria Luisa
- Martin Lopez Maria Lourdes
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Abad Larriba Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 133, S 8, H GU 239, I/A 8 (27/11/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-19
Empresa: AGROPECUARIA LEZAMAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 133, S 8, H GU 239, I/A 8 (27/11/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-19
Información de ABAD LARRIBA JORGE
Mostramos los datos de ABAD LARRIBA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABAD LARRIBA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos