ABAD GARRIDO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de ABAD GARRIDO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ABAD GARRIDO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANUFACTURAS SUENJO SA | Administrador Unico | 15/01/2020 | |
SUELAS BISONTE SA | Administrador Unico | 14/08/2018 | |
SUELAS BISONTE SA | Apoderado | 16/07/2012 |
VINCULACIONES DE ABAD GARRIDO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABAD GARRIDO JOSE LUIS
Empresa: SUELAS BISONTE SA
Administrador Unico
- Abad Garrido Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 13, I/A 12 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-26
Empresa: MANUFACTURAS SUENJO SA
Administrador Unico
- Abad Garrido Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258 , F 195, S 8, H LO 859, I/A 14 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-26
Empresa: SUELAS BISONTE SA
Administrador Unico
- Abad Garrido Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230 , F 88, S 8, H LO 13, I/A 10 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-26
Empresa: MANUFACTURAS SUENJO SA
Apoderado
- Abad Garrido Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258 , F 195, S 8, H LO 859, I/A 12 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-26
Empresa: MANUFACTURAS SUENJO SA
Apoderado
- Abad Garrido Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258 , F 193, S 8, H LO 859, I/A 11 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-26
Empresa: MANUFACTURAS SUENJO SA
Administrador Unico
- Abad Garrido Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258 , F 193, S 8, H LO 859, I/A 10 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-26
Empresa: SUELAS BISONTE SA
Apoderado
- Abad Garrido Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230 , F 86, S 8, H LO 13, I/A 9 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-26
Empresa: SUELAS BISONTE SA
Administrador Unico
- Abad Garrido Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230 , F 86, S 8, H LO 13, I/A 8 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-26
Empresa: SUELAS BISONTE SA
Administrador Unico
- Abad Garrido Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230 , F 85, S 8, H LO 13, I/A 7 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-26
Empresa: SUELAS BISONTE SA
Administrador Solidario
- Abad Garrido Enrique
- Abad Garrido Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230 , F 85, S 8, H LO 13, I/A 7 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-26
VER MAS ACTOS
Información de ABAD GARRIDO JOSE LUIS
Mostramos los datos de ABAD GARRIDO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABAD GARRIDO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos