ABAD CANO HELENA LOURDES
Informe ejecutivo de ABAD CANO HELENA LOURDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ABAD CANO HELENA LOURDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXOLUM FINANCE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/04/2024 | |
EXOLUM AVIATION SA | Apoderado | 18/11/2020 | |
EXOLUM CORPORATION SA | Apoderado | 13/11/2020 | |
EXOLUM AVIATION SA | Apoderado | 01/08/2011 | |
EXOLUM CORPORATION SA | Apoderado | 28/07/2011 |
VINCULACIONES DE ABAD CANO HELENA LOURDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABAD CANO HELENA LOURDES
Empresa: EXOLUM FINANCE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abad Cano Helena Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46073 , F 191, S 8, H M 810804, I/A 7 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-28
Empresa: CLH AVIACION SA
Apoderado
- Abad Cano Helena Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29085 , F 59, S 8, H M 197196, I/A 278 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-28
Apoderado
- Abad Cano Helena Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28006 , F 171, S 8, H M 53046, I/A 2061 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-28
Empresa: CLH AVIACION SA
Apoderado
- Abad Cano Helena Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22127 , F 79, S 8, H M 197196, I/A 162 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-28
Apoderado
- Abad Cano Helena Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28006 , F 20, S 8, H M 53046, I/A 1003 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-28
Información de ABAD CANO HELENA LOURDES
Mostramos los datos de ABAD CANO HELENA LOURDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABAD CANO HELENA LOURDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos