ABAD ALVAREZ MARTA ROSARIO
Informe ejecutivo de ABAD ALVAREZ MARTA ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ABAD ALVAREZ MARTA ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPRESENTACIONES ZABEL SL | Administrador Solidario | 13/03/2023 | |
INVERSIONES BELCOR SL | Administrador Solidario | 04/03/2023 |
VINCULACIONES DE ABAD ALVAREZ MARTA ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABAD ALVAREZ MARTA ROSARIO
Empresa: REPCORBEL SL
Administrador Solidario
- Abad Alvarez Marta Rosario
- Belda Toraño Jose Maria
- Belda Toraño Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8058 , F 66, S 8, H M 130154, I/A 9 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Empresa: REPRESENTACIONES ZABEL SL
Administrador Solidario
- Abad Alvarez Marta Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12604 , F 91, S 8, H M 201505, I/A 3 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
Empresa: INVERSIONES BELCOR SL
Administrador Solidario
- Abad Alvarez Marta Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10275 , F 112, S 8, H M 163695, I/A 6 (04/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-28
Empresa: REPCORBEL SL
Administrador Solidario
- Abad Alvarez Marta Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8058 , F 65, S 8, H M 130154, I/A 8 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-28
Información de ABAD ALVAREZ MARTA ROSARIO
Mostramos los datos de ABAD ALVAREZ MARTA ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABAD ALVAREZ MARTA ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos