ABAD ALMEDA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de ABAD ALMEDA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 15
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ABAD ALMEDA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABAD ALMEDA ABOGADOS SCP | Administrador Solidario | 19/09/2024 | |
ABAD ALMEDA ABOGADOS SCP | Soc.Prof. | 19/09/2024 | |
LINA ALHUMAIDAN SL | Apoderado Solidario | 10/11/2023 | |
BASHAYER ALHUMAIDAN SL | Apoderado Solidario | 10/11/2023 | |
ALHUMAIDAN EUROPE COMPANY SL | Apoderado | 10/11/2023 | |
ELAF ALHUMAIDAN SL | Apoderado Solidario | 10/11/2023 | |
NOBLE ONE SL | Apoderado | 12/07/2023 | |
NOBLE ESTATES SL | Apoderado | 12/07/2023 | |
LURA GLOBAL SL | Apoderado | 21/01/2022 | |
MARYS MARBELLA SL | Administrador Solidario | 29/11/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ABAD ALMEDA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABAD ALMEDA MARIA TERESA
Empresa: ABAD ALMEDA ABOGADOS SCP
Administrador Solidario
- Abad Almeda Maria Isabel
- Abad Almeda Maria Teresa
Soc.Prof.
- Abad Almeda Maria Isabel
- Abad Almeda Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA184287, I/A 1 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-29
Empresa: ELAF ALHUMAIDAN SL
Apoderado Solidario
- Abad Almeda Maria Isabel
- Abad Almeda Maria Teresa
- Garcia Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5692, L 4599, F 167, S 8, H MA143209, I/A 4 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-29
Empresa: ALHUMAIDAN EUROPE COMPANY SL
Apoderado
- Abad Almeda Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5691, L 4598, F 184, S 8, H MA143154, I/A 4 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-29
Empresa: BASHAYER ALHUMAIDAN SL
Apoderado Solidario
- Abad Almeda Maria Isabel
- Abad Almeda Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5692, L 4599, F 163, S 8, H MA143208, I/A 4 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-29
Empresa: LINA ALHUMAIDAN SL
Apoderado Solidario
- Abad Almeda Maria Isabel
- Abad Almeda Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5692, L 4599, F 175, S 8, H MA143211, I/A 4 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-29
Empresa: NOBLE ESTATES SL
Apoderado
- Abad Almeda Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6358, L 5266, F 203, S 8, H MA175252, I/A 2 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-29
Empresa: NOBLE ONE SL
Apoderado
- Abad Almeda Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6358, L 5266, F 197, S 8, H MA175251, I/A 2 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-29
Empresa: LURA GLOBAL SL
Apoderado
- Abad Almeda Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6096, L 5003, F 101, S 8, H MA164052, I/A 2 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-29
Empresa: MARYS MARBELLA SL
Administrador Solidario
- Abad Almeda Maria Isabel
- Abad Almeda Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687, L 600, F 181, S 8, H MA 21155, I/A 2 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-29
Empresa: ASAES EUROPE COMPANY SL
Apoderado
- Abad Almeda Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5419, L 4326, F 83, S 8, H MA129213, I/A 3 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-29
VER MAS ACTOS
Información de ABAD ALMEDA MARIA TERESA
Mostramos los datos de ABAD ALMEDA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABAD ALMEDA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos