ABAD ALAMO PABLO VALENTIN
Informe ejecutivo de ABAD ALAMO PABLO VALENTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ABAD ALAMO PABLO VALENTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POLARIS FINANZAS SL | Administrador Unico | 13/02/2019 |
VINCULACIONES DE ABAD ALAMO PABLO VALENTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABAD ALAMO PABLO VALENTIN
Empresa: ANTARES FINANZAS SL
Administrador Solidario
- Abad Alamo Pablo Valentin
- Sanchez Garcia Abril Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32684 , F 136, S 8, H M 588389, I/A 2 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-28
Empresa: POLARIS FINANZAS SL
Administrador Unico
- Abad Alamo Pablo Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38745 , F 71, S 8, H M 688851, I/A 1 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Empresa: POPULAR BANCA PRIVADA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26121 , F 102, S 8, H M 286756, I/A 246 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-28
Empresa: ANTARES FINANZAS SL
Administrador Solidario
- Abad Alamo Pablo Valentin
- Sanchez Garcia Abril Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32684 , F 134, S 8, H M 588389, I/A 1 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-28
Empresa: INGENIARIA ARCIS SL
Apoderado
- Abad Alamo Pablo Valentin
- Galan Diez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27946 , F 31, S 8, H M 503682, I/A 6 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-28
Apoderado
- Abad Alamo Pablo Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27946 , F 29, S 8, H M 503682, I/A 2 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-28
Información de ABAD ALAMO PABLO VALENTIN
Mostramos los datos de ABAD ALAMO PABLO VALENTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABAD ALAMO PABLO VALENTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos