AADA AUDITORES ASESORES Y CONSULTORES LEGALES SOCI
Informe ejecutivo de AADA AUDITORES ASESORES Y CONSULTORES LEGALES SOCI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 20
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE AADA AUDITORES ASESORES Y CONSULTORES LEGALES SOCI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECUPERACIONES METALICAS FRANCOIS SL | Auditor | 21/02/2022 | |
CORPONORTE SL | Auditor | 17/01/2022 | |
FLOTAMET SL | Auditor | 28/02/2020 | |
EASYFLOOR SL | Auditor | 24/02/2020 | |
ORION REPARACION ESTRUCTURAL SL | Auditor | 16/12/2019 | |
TALLERES GARIN SL | Auditor | 13/03/2019 | |
CONSTRUCCIONES LAUKI SA | Auditor | 18/06/2018 | |
HIERROS RIEZU SA | Auditor | 13/02/2018 | |
CORPONORTE SL | Auditor de Cuentas Concursal | 23/08/2017 | |
VIZCAINA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES SL | Auditor | 23/12/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE AADA AUDITORES ASESORES Y CONSULTORES LEGALES SOCI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AADA AUDITORES ASESORES Y CONSULTORES LEGALES SOCI
Empresa: MECANIFRAN SL
Auditor
- Aada Auditores Asesores Y Consultores Legales Soci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 224, S 8, H BI 23158, I/A 22 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-48
Empresa: ESTAMCAL ESTAMPADOS EN CALIENTE SA
Auditor
- Aada Auditores Asesores Y Consultores Legales Soci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3581 , F 222, S 8, H BI 344,A , I/ 44 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-48
Empresa: SA DE TUERCAS
Auditor
- Aada Auditores Asesores Y Consultores Legales Soci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 220, S 8, H BI 1142,A , I/ 81 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-48
Empresa: CORPONORTE SL
Auditor de Cuentas Consolidado
- Aada Auditores Asesores Y Consultores Legales Soci
Auditor
- Aada Auditores Asesores Y Consultores Legales Soci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4139 , F 138, S 8, H BI 30668, I/A 39 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-48
Empresa: METALBEMA SL
Auditor
- Aada Auditores Asesores Y Consultores Legales Soci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 91, S 8, H BI 32599, I/A 7 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-48
Empresa: MECANIFRAN SL
Auditor
- Aada Auditores Asesores Y Consultores Legales Soci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 223, S 8, H BI 23158, I/A 19 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-48
Empresa: ESTAMCAL ESTAMPADOS EN CALIENTE SA
Auditor
- Aada Auditores Asesores Y Consultores Legales Soci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3581 , F 221, S 8, H BI 344,A , I/ 40 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-48
Empresa: SA DE TUERCAS
Auditor
- Aada Auditores Asesores Y Consultores Legales Soci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 218, S 8, H BI 1142,A , I/ 79 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-48
Empresa: CORPONORTE SL
Auditor de Cuentas Consolidado
- Aada Auditores Asesores Y Consultores Legales Soci
Auditor
- Aada Auditores Asesores Y Consultores Legales Soci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4139 , F 137, S 8, H BI 30668, I/A 37 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-48
Empresa: VALDEGAREA SL
Auditor
- Aada Auditores Asesores Y Consultores Legales Soci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3840 , F 224, S 8, H BI 26433, I/A 12 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-48
VER MAS ACTOS
Información de AADA AUDITORES ASESORES Y CONSULTORES LEGALES SOCI
Mostramos los datos de AADA AUDITORES ASESORES Y CONSULTORES LEGALES SOCI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AADA AUDITORES ASESORES Y CONSULTORES LEGALES SOCI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos