2401302 ONTARIO INC
Informe ejecutivo de 2401302 ONTARIO INC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE 2401302 ONTARIO INC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VNPI GLOBAL INVESTMENTS & SERVICES SL | Consejero | 17/03/2014 | 29/05/2017 |
VNPI GLOBAL INVESTMENTS & SERVICES SL | Vicepresidente | 29/05/2014 | 29/05/2017 |
CORPORACION PATRICIO ECHEVERRIA SA | Consejero | 16/05/2014 | 20/08/2015 |
PAMECAL SA | Consejero | 16/05/2014 | 23/06/2015 |
BELLOTA AGRISOLUTIONS SL | Consejero | 16/05/2014 | 23/06/2015 |
BELLOTA HERRAMIENTAS SL | Consejero | 16/05/2014 | 23/06/2015 |
ROZALMA AGRISOLUTIONS SL | Consejero | 16/05/2014 | 23/06/2015 |
MIRANDAOLA INVERSIONES Y GESTION SL | Consejero | 16/05/2014 | 23/06/2015 |
VINCULACIONES DE 2401302 ONTARIO INC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE 2401302 ONTARIO INC
Empresa: VENANPRI XXI SL
Consejero
- 2401302 Ontario Inc
Vicepresidente
- 2401302 Ontario Inc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2640 , F 59, S 8, H SS 35999, I/A 21 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
Empresa: CORPORACION PATRICIO ECHEVERRIA SA
Consejero
- 1800 Bbsi Inc
- 2401302 Ontario Inc
- Arostegi Lacabex Laureano
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2647 , F 92, S 8, H SS 2754, I/A 115 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-20
Empresa: PAMECAL SA
Consejero
- 1800 Bbsi Inc
- 2401302 Ontario Inc
- Arostegi Lacabex Laureano
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1194 , F 48, S 8, H SS 3889, I/A 25 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-20
Empresa: BELLOTA HERRAMIENTAS SA
Consejero
- 1800 Bbsi Inc
- 2401302 Ontario Inc
- Arostegi Lacabex Laureano
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 30, S 8, H SS 3987, I/A 86 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-20
Empresa: BELLOTA AGRISOLUTIONS SL
Consejero
- 1800 Bbsi Inc
- 2401302 Ontario Inc
- Arostegi Lacabex Laureano
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2469 , F 138, S 8, H SS 32430, I/A 15 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-20
Empresa: ROZALMA AGRISOLUTIONS SL
Consejero
- 1800 Bbsi Inc
- 2401302 Ontario Inc
- Arostegi Lacabex Laureano
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1174 , F 137, S 8, H SS 3570, I/A 42 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-20
Empresa: MIRANDAOLA INVERSIONES Y GESTION SL
Consejero
- 1800 Bbsi Inc
- 2401302 Ontario Inc
- Arostegi Lacabex Laureano
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2685 , F 161, S 8, H SS 28145, I/A 19 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-20
Empresa: VENANPRI XXI SL
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- 2401302 Ontario Inc
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 181, S 8, H SS 35999, I/A 5 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-20
Empresa: BELLOTA HERRAMIENTAS SA
Consejero
- 1800 Bbsi Inc
- 2401302 Ontario Inc
- Arostegi Lacabex Laureano
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 26, S 8, H SS 3987, I/A 80 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-20
Empresa: BELLOTA AGRISOLUTIONS SL
Consejero
- 1800 Bbsi Inc
- 2401302 Ontario Inc
- Arostegi Lacabex Laureano
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2469 , F 135, S 8, H SS 32430, I/A 9 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-20
VER MAS ACTOS
Información de 2401302 ONTARIO INC
Mostramos los datos de 2401302 ONTARIO INC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de 2401302 ONTARIO INC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos